Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1972-09-10 | O Vilaverdense [Ano 16 nº 408, 10 set. 1972] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, redator; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Fernandes, Severino Pereira, editor | |
1971-11-21 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 389, 21 nov. 1971] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1971-11-07 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 388, 07 nov. 1971] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1971-01-19 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 391, 19 dez. 1971] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-02-17 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 441, 17 fev. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1976-08-01 | O Vilaverdense [Ano 18, nº 491, 01 ago. 1976] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1976-07-04 | O Vilaverdense [Ano 18, nº 490, 04 jul. 1976] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1972-01-02 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 392, 02 jan. 1972] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, editor; Gonçalves, José Lopes, colaborador; Fernandes, Severino Pereira, diretor | |
1974-07-14 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 450, 14 jul. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-01-20 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 439, 20 jan. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador |
Discover
Subject