Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1971-09-12 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 384, 12 set. 1971] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1965-09-05 | O Vilaverdense [Ano 9, nº 238, 05 out. 1965] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Fernandes, Severino Pereira, redator; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Sá, António, colaborador | |
1962-08-28 | O Vilaverdense [Ano 6, nº 163, 28 ago. 1962] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Fernandes, Severino Pereira, redator | |
1962-09-16 | O Vilaverdense [Ano 6, nº 164, 16 set. 1962] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Fernandes, Severino Pereira, redator | |
1958-09-28 | O Vilaverdense [Ano 3, nº 65, 28 set. 1958] | Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário | |
1962-09-30 | O Vilaverdense [Ano 6 nº 165, 30 set. 1962] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Fernandes, Severino Pereira, redator | |
1960-09-11 | O Vilaverdense [Ano 5, nº 114, 11 set. 1960] | Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário | |
1960-08-28 | O Vilaverdense [Ano 5, nº 113, 28 ago. 1960] | Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário | |
1960-09-23 | O Vilaverdense [Ano 5, nº 115, 23 set. 1960] | Silva, Domingos Peixoto da C. e, diretor; Silva, Domingos Peixoto da C. e, editor; Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário | |
1973-07-22 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 427, 22 jul. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador |