Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1973-02-11 | O Vilaverdense [Ano 16, nº 418, 11 fev. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1973-04-15 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 421, 15 abr. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1973-05-06 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 422, 06 mai. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1971-11-21 | O Vilaverdense [Ano 14, nº 389, 21 nov. 1971] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1973-01-07 | O Vilaverdense [Ano 16, nº 416, 07 jan. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1973-12-23 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 437, 23 dez. 1973] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1976-08-01 | O Vilaverdense [Ano 18, nº 491, 01 ago. 1976] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1976-07-04 | O Vilaverdense [Ano 18, nº 490, 04 jul. 1976] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1976-10-22 | O Vilaverdense [Ano 18, nº 494, 19 set. 1976] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1972-06-18 | O Vilaverdense [Ano 16, nº 402, 18 jun. 1972] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, redator; Fernandes, Severino Pereira, editor |
Discover
Subject
Has File(s)
- 29 true