Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1974-08-18 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 452, 18 ago. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-07-28 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 451, 28 jul. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-06-23 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 449, 23 jun. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-05-19 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 447, 19 mai. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-09-29 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 455, 29 set. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1974-09-15 | O Vilaverdense [Ano 7, nº 454, 15 set. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Gonçalves, José Lopes, colaborador | |
1974-02-17 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 441, 17 fev. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1974-01-20 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 439, 20 jan. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, diretor; Fernandes, Severino Pereira, administrador; Fernandes, Severino Pereira, editor; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador | |
1974-11-03 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 457 , 03 nov. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, redator; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Fernandes, Severino Pereira, editor | |
1974-11-17 | O Vilaverdense [Ano 17, nº 458, 17 nov. 1974] | Irmandade de Nossa Senhora do Alívio, proprietário; Fernandes, Severino Pereira, redator; Marques, Acácio, colaborador; Diogo, Manuel Gonçalves, colaborador; Fernandes, Severino Pereira, editor |