Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1885-06-21 | A Folha de Vila Verde [Ano 1, n.º 1, 21 jun. 1885] | Leite, Gaspar, redator principal; Antunes, Manuel Joaquim, representante da empresa em Vila Verde | |
1885-06-28 | A Folha de Vila Verde [Ano 1, nº 2, 28 jun. 1885] | Leite, Gaspar, redator principal; Costa, António José, representante em Vila Verde | |
1885-11-01 | A Folha de Vila Verde [Ano I, nº20, 1 Nov.1885] | Leite, Gaspar, redator principal; Costa, António José da, representante da empresa e responsável em Vila Verde; Carvalho, Xavier, poema; Martins, Tito, colaborador | |
1885-09-27 | A Folha de Vila Verde [Ano I, nº 15, 27 set. 1855] | Leite, Gaspar, redator principal; Costa, António José da, representante da empresa e responsável em Vila Verde; Deus, João de, poema; Castelar, Emílio, colaborador; Cangosta, João da, colaborador | |
1885-07-05 | A Folha de Vila Verde [Ano 1, nº 3, 5 jul. 1885] | Leite, Gaspar, redator principal; Costa, António José da, representante em Vila Verde; Caldas, Pereira, colaborador; Campos, Alfredo, colaboração literária | |
1885-07-12 | A Folha de Vila Verde [Ano I, nº 04, 12 jul.1885] | Leite, Gaspar Pereira de, redator principal; Costa, António José da, representante da empresa e responsável em Vila Verde; Bingre, Joaquim, colaborador | |
1890-08-24 | A Folha de Vila Verde [Ano 6, nº 254, 24 ago. 1890] | Barbosa, António Maria, representante; Pereira, Bernardo A. de Sá, administrador; Antunes, Manuel Joaquim, responsável; Navarro, Armando, colaborador | |
1890-08-03 | A Folha de Vila Verde [Ano 6, nº 252, 03 ago. 1890] | Barbosa, António Maria, representante; Pereira, Bernardo A. de Sá, administrador; Antunes, Manuel Joaquim, responsável | |
1890-05-25 | A Folha de Vila Verde [Ano 6, nº 242, 25 mai. 1890] | Barbosa, António Maria, representante; Pereira, Bernardo A. de Sá, administrador; Oliveira, Francisco M. M. de, colaborador | |
1890-06-01 | A Folha de Vila Verde [Ano 6, nº 243, 01 jun. 1890] | Barbosa, António Maria, representante; Pereira, Bernardo A. de Sá, administrador; Caldas, Braulio, colaborador; Antunes, Manuel Joaquim, responsável |
Discover
Subject
- 519 Braga, Portugal
- 397 Cristianismo
- 292 Agricultura
- 98 Festas
- 77 Vinho
- 70 Impostos
- 60 Eleições
- 58 Feiras
- 58 Visconde da Torre
- 57 Romarias
- next >
Date issued
- 448 1890 - 1899
- 208 1885 - 1889